Мурад III | |
---|---|
15 грудня 1574 – 16 січня 1595 | |
Попередник | Селім II |
Наступник | Мехмед III |
Народження | 4 липня 1546 р. Маніса, Османська імперія |
Правителі Османської держави
Султан | Початок правління | Кінець правління |
---|---|---|
Ібрагім I | 9 лютого 1640 | 8 серпня 1648 |
Мехмед IV غازى | 8 серпня 1648 | 8 листопада 1687 |
Сулейман II | 8 листопада 1687 | 22 червня 1691 |
Ахмед II | 22 червня 1691 | 6 лютого 1695 |
На зміну Хюррем прийшли дві хасеки, що згодом стали валіде: спочатку Нурбану, а потім Сафіє (яка не була офіційною дружиною), що впливали спочатку на чоловіків (Селим II і Мурад III), а потім і на синів (Мурад III і Мехмед III).